KRS 0000263548
NIP5321981352
REGON14069992200000
NazwaCENTRALNY SERWIS I SPRZEDAŻ ELEKTRONARZĘDZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRALNY SERWIS I SPRZEDAŻ ELEKTRONARZĘDZI
Data rejestracji 15 wrz 2006 (18 lat temu) 15 wrz 2006
Data usunięcia 10 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRASZEWSKIEGO, 85B, OTWOCK, 05-400, OTWOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHSŁAWOMIR LEONARD KAZUBSKI
Wspólnik
2006-09-15
2018-11-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
MAREK ŚWIĄTEK
Wspólnik
2006-09-15
2021-09-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA MAJEWSKA SIEROCIŃSKA
Wspólnik
2008-09-30
2021-09-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
MAREK GARBOLIŃSKI
Wspólnik
2008-09-30
2021-09-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
WOJCIECH PERZYNA
Wspólnik
2018-11-23
2021-09-10
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: -PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
SŁAWOMIR LEONARD KAZUBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-30
2018-11-23
MAREK ŚWIĄTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-15
2018-11-23
MAREK GARBOLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-30
2014-03-10
MAŁGORZATA MAJEWSKA SIEROCIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-30
2021-09-10
SŁAWOMIR LEONARD KAZUBSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-15
2008-09-30
2006-09-15
2008-09-30
JANA KAZIMIERZA, 57, WARSZAWA, 01-267, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie