KRS 0000263302
NIP5851426865
REGON22029591800000
Nazwa"FANGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFANGO
Data rejestracji 05 wrz 2006 (18 lat temu) 05 wrz 2006
Data usunięcia 27 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HAFFNERA, 44, SOPOT, 81-707, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓWMACIEJ LAUDAŃSKI
Wspólnik
2006-09-05
2011-10-27
265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.500 PLN
JERZY WŁADYSŁAW LAUDAŃSKI
Wspólnik
2006-09-05
2011-10-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 PLN
DANUTA WŁADYSŁAWA LISTEWNIK
Wspólnik
2006-09-05
2011-10-27
185 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 18.500 PLN
JERZY WŁADYSŁAW LAUDAŃSKI
Likwidator
2010-01-06
2011-10-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
JERZY WŁADYSŁAW LAUDAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-05
2010-01-06
2006-09-05
2010-01-06
"FANGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie