KRS 0000263091
NIP9522000512
REGON14063285200000
NazwaJAGIELLOŃSKA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJAGIELLOŃSKA INWESTYCJE
Data rejestracji 31 sie 2006 (18 lat temu) 31 sie 2006
Data usunięcia 03 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZĄBKOWSKA, 14, WARSZAWA, 03-735, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 759250,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9522000512
data rejestracji 07 sie 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6491Z LEASING FINANSOWY #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCHKRIDOMINI AS
Wspólnik
2006-08-31
2019-04-12
7.185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 359.250,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2019-04-12
2020-11-03
7184 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 359.200 ZŁOTYCH
36674115800000
WAGAMAMA INVEST AS
Wspólnik
2019-12-16
2020-01-22
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 200.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2019-12-16
2020-01-22
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 200.000,00 ZŁOTYCH
38183901000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
JAN BOHDAN WERESZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-31
2013-01-29
AGNIESZKA EWA BARTOSZ LITWIŃSKA
VICE - PREZES ZARZĄDU
2006-08-31
2009-09-21
DOMINIK STANISŁAW MIĘKUS
VICE-PREZES ZARZĄDU
2009-09-21
2013-01-29
DOMINIK STANISŁAW MIĘKUS
PREZES ZARZĄDU
2013-01-29
2020-11-03
SVERRE MICHAEL HVAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-29
2015-12-09
2006-08-31
2007-01-10
BAJKOWA, 9, WARSZAWA, 04-861, WARSZAWA, POLSKA
2007-01-10
2007-02-27
MAZOWIECKA, 13, WARSZAWA, 00-055, WARSZAWA, POLSKA
2007-02-27
2009-11-12
MAZOWIECKA, 13, WARSZAWA, 00-052, WARSZAWA, POLSKA
2009-11-12
2011-12-29
PRUSZKOWSKA, 17, WARSZAWA, 02-119, WARSZAWA, POLSKA
2011-12-29
2015-09-21
MOŁDAWSKA, 9, WARSZAWA, 02-127, WARSZAWA, POLSKA
2015-09-21
2019-03-22
UL. WILEŃSKA, 69, WARSZAWA, 03-416, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie