KRS 0000263077
NIP8961418710
REGON02034082600000
Nazwa"EKOPLANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEKOPLANT
Data rejestracji 31 sie 2006 (18 lat temu) 31 sie 2006
Data usunięcia 05 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAŚMINOWA, 2 B, KĄTY WROCŁAWSKIE, 55-080, KĄTY WROCŁAWSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1419000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0143Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH #0210Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLINMICHAŁ ROBERT BADYLAK
Wspólnik
2006-08-31
2016-08-05
696 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 348.000,00 ZŁ. (TRZYSTA CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR RAJKOWSKI
Wspólnik
2006-08-31
2016-08-05
696 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 348.000,00 ZŁ. (TRZYSTA CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WOJCIECH JERZY WINKEL
Wspólnik
2006-08-31
2016-08-05
706 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 353 000,00 ZŁ(TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZLOTYCH)
GRZEGORZ MADEJ
Wspólnik
2010-05-26
2016-08-05
740 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 370 000,00 ZŁ(TRZYSTA SIEDEMDZIESIAT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR RAJKOWSKI
Likwidator
2015-03-30
2016-08-05
MICHAŁ ROBERT BADYLAK
Likwidator
2015-03-30
2016-08-05
GRZEGORZ JAN MADEJ
Likwidator
2015-03-30
2016-08-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: - W CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH DO KWOTY 5.000 ZŁ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE, - CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 5.000 ZŁ A NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 50.000 ZŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, - W CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000 ZŁ TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MICHAŁ ROBERT BADYLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-31
2015-03-30
PIOTR ROBERT RAJKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-31
2015-03-30
WOJCIECH JERZY WINKEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-31
2013-10-30
GRZEGORZ MADEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-18
2015-03-30
2006-08-31
2015-03-30
"EKOPLANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie