KRS 0000262784
NIP7792295640
REGON30038547900000
NazwaCPG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCPG
Data rejestracji 31 sie 2006 (18 lat temu) 31 sie 2006
Data usunięcia 09 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8514E DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁAMARCIN MIROSŁAW RZECZKOWSKI
Wspólnik
2006-08-31
2020-04-09
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MILENA TERESA RZECZKOWSKA
Wspólnik
2006-08-31
2013-05-20
175 UDZIAŁÓW 17.500,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
OLAF MIECZYSŁAW FLESZAR
PREZES ZARZĄDU
2006-08-31
2012-05-17
MICHAŁ MATEUSZ FLESZAR
PREZES ZARZĄDU
2012-05-17
2020-04-09
2006-08-31
2008-04-08
BUŁGARSKA, 2, POZNAŃ, 60-320, POZNAŃ, POLSKA
2008-04-08
2013-05-20
TRYBUNALSKA, 26, POZNAŃ, 60-325, POZNAŃ, POLSKA
2013-05-20
2018-05-15
POMORSKA, 47, WROCŁAW, 50-217, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie