KRS 0000262720
NIP5342337892
REGON14065822500000
Nazwa"ADIKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADIKE
Data rejestracji 28 sie 2006 (18 lat temu) 28 sie 2006
Data usunięcia 09 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA KRAKOWSKA, 129, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAXIANCHU ZHANG
Wspólnik
2006-08-28
2006-09-26
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JIANWEI XU
Wspólnik
2006-08-28
2006-09-26
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
HAIYONG CHEN
Wspólnik
2006-08-28
2006-09-26
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
YUANHE NI
Wspólnik
2006-09-26
2018-05-09
100 (STO) UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
AGNIESZKA TAMARA BOGUSŁAWSKA
Prokurent
2006-08-28
2018-05-09
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
XIANCHU ZHANG
PREZES ZARZĄDU
2006-08-28
2008-06-09
JIANWEI XU
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-28
2010-12-15
HAIYONG CHEN
PREZES ZARZĄDU
2008-06-09
2010-12-15
XIAOYONG HU
PREZES ZARZĄDU
2010-12-15
2012-08-22
JIANPING SHAN
PREZES ZARZĄDU
2012-08-22
2018-05-09
2006-08-28
2007-07-12
WIKTORSKA, 11, BRWINÓW, 05-840, BRWINÓW, POLSKA
2007-07-12
2010-12-15
NADRZECZNA, 16, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie