KRS 0000262189
NIP5832954853
REGON22028771200000
Nazwa"NGLTEKNIK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNGLTEKNIK POLSKA
Data rejestracji 17 sie 2006 (18 lat temu) 17 sie 2006
Data usunięcia 13 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRZY LIPY, 3, GDAŃSK, 80-172, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 172720,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHNG LARSSON TEKNIK AKTIEBOLAG
Wspólnik
2006-08-17
2017-02-13
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 86.360,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ ADAM BOGUSZ
Wspólnik
2006-08-17
2017-02-13
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.180 ZŁOTYCH
ROMAN MARIUSZ LESIAK
Wspólnik
2006-08-17
2017-02-13
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.180 ZŁOTYCH
KAROLINA MAGDALENA WOŹNA
Likwidator
2016-04-08
2017-02-13
BARTOSZ ANDRZEJ SZULC
Kurator
2013-05-22
2017-02-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNE SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI
RAFAŁ ADAM BOGUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-17
2012-12-21
ROMAN MARIUSZ LESIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-17
2012-12-21
NILS GUNNAR LARSSON
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2013-12-12
2016-04-08
2006-08-17
2016-04-08
"NGLTEKNIK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-17
2014-01-23
ORZECHOWA, 5, GDAŃSK, 80-175, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie