KRS 0000262060
NIP5342337018
REGON14067369600000
NazwaSTOWARZYSZENIE KUPCÓW POLSKICH "PRZYJAZNY SKLEP" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKUPCÓW POLSKICH "PRZYJAZNY SKLEP"
Data rejestracji 25 sie 2006 (18 lat temu) 25 sie 2006
Data usunięcia 27 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres GÓRNA, 10, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5342337018
data rejestracji 20 wrz 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJOLANTA ŁYCZKO
Członek Organu Nadzoru
2017-09-26
2022-10-27
KRZYSZTOF SIENKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-12-17
2022-10-27
JACEK OLCZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2007-08-10
GRAŻYNA ANNA KOŁODZIEJ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2007-08-10
JOANNA HORSZWALD
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2019-12-17
ARKADIUSZ TOMASZ KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-10
2016-12-22
JANUSZ CIURAK
Członek Organu Nadzoru
2007-08-10
2014-05-21
ELŻBIETA CIURAK
Członek Organu Nadzoru
2014-05-21
2022-10-27
JAROSŁAW IRENEUSZ CURAJ
Członek Organu Nadzoru
2016-12-22
2019-12-17
ADAM ROCHNA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-22
2017-09-26
ADAM MAJEWSKI
Likwidator
2022-02-21
2022-10-27
KAZIMIERZ EUGENIUSZ JĘDRZEJEWSKI
Likwidator
2022-02-21
2022-10-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; PREZES LUB WICEPREZES I JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ELŻBIETA DANUTA PALECZNA
SEKRETARZ
2006-08-25
2022-02-21
WŁODZIMIERZ WŁADYSŁAW MĄCZYŃSKI
CZŁONEK
2007-08-10
2009-10-14
WŁODZIMIERZ WŁADYSŁAW MĄCZYŃSKI
SKARBNIK
2009-10-14
2017-09-26
JACEK BOGDAN OLCZAK
SKARBNIK
2007-08-10
2009-10-14
DOROTA NOWAKOWSKA
CZŁONEK
2012-07-31
2019-12-17
KAZIMIERZ EUGENIUSZ JĘDRZEJEWSKI
SKARBNIK
2017-09-26
2022-02-21
PIOTR MARIUSZ KOŁODZIEJ
V-CE PREZES ZARZĄDU
2017-09-26
2019-12-17
KRZYSZTOF JÓZEF SIENKIEWICZ
SKARBNIK
2006-08-25
2007-08-10
KRZYSZTOF JÓZEF SIENKIEWICZ
WICEPREZES
2007-08-10
2017-09-26
MAŁGORZATA OGÓREK
PREZES
2006-08-25
2007-08-10
2006-08-25
2022-02-21
STOWARZYSZENIE KUPCÓW POLSKICH "PRZYJAZNY SKLEP"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie