KRS 0000261848
NIP1132650043
REGON14072986000000
NazwaMAZOWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAZOWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWLANE
Data rejestracji 10 sie 2006 (18 lat temu) 10 sie 2006
Data usunięcia 13 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STANISŁAWA AUGUSTA, 38, WARSZAWA, 03-846, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #55 HOTELE I RESTAURACJE #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7310B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCHGRAŻYNA NOROWSKA
Wspólnik
2006-08-10
2021-09-13
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
STELLA MAGDALENA NOROWSKA
Wspólnik
2006-08-10
2021-09-13
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
EWA EWELINA NOROWSKA
Wspólnik
2006-08-10
2021-09-13
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
INGA KATARZYNA NOROWSKA
Wspólnik
2006-08-10
2021-09-13
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ PIOTR ZAKROCKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-10
2008-03-18
ANNA LASZEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-03-18
2009-06-30
ANDRZEJ PIOTR ZAKROCKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-30
2016-12-14
2006-08-10
2021-09-13
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-10
2021-09-13
MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-10
2021-09-13
STANISŁAWA AUGUSTA, 38, WARSZAWA, 03-846, WARSZAWA, POLSKA
2006-08-10
2021-09-13
7420A - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
2006-08-10
2021-09-13
7487B - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2006-08-10
2021-09-13
6330A - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
2006-08-10
2021-09-13
6330C - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
2006-08-10
2021-09-13
7031Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2006-08-10
2021-09-13
55 - HOTELE I RESTAURACJE
2006-08-10
2021-09-13
452 - WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA
2006-08-10
2021-09-13
453 - WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
2006-08-10
2021-09-13
6024 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2006-08-10
2021-09-13
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie