KRS 0000261761
NIP1231089377
REGON14064354800000
NazwaGRUPA GREMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA GREMBUD
Data rejestracji 10 sie 2006 (18 lat temu) 10 sie 2006
Data usunięcia 12 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WÓLKA KOZODAWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAGRZEGORZ PAWEŁ ŻYŁKA
Wspólnik
2006-08-10
2023-12-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ
SEBASTIAN MIKOŁAJ STANISZEWSKI
Wspólnik
2006-08-10
2023-12-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00ZŁ
ALFREDA FALAK
Powiernik
2012-06-01
2023-12-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
GRZEGORZ PAWEŁ ŻYŁKA
PREZES ZARZĄDU
2006-08-10
2023-01-13
SEBASTIAN MIKOŁAJ STANISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-10
2023-12-12
2006-08-10
2012-06-01
GRUPA GREMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-06-01
2023-12-08
GRUPA GREMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2006-08-10
2018-04-25
ŹRÓDLANA, 16, WÓLKA KOZODAWSKA, 05-502, GOŁKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie