KRS 0000261642
NIP5252372040
REGON14064765800000
NazwaBALTICS POLSKA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBALTICS POLSKA 2
Data rejestracji 04 sie 2006 (18 lat temu) 04 sie 2006
Data usunięcia 15 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WYRZYSKA, 9A, WARSZAWA, 02-455, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4511 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512 WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPROMODICO S.L
Wspólnik
2006-08-04
2007-10-01
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950 PLN
BALTICS BUSINESS S.A.
Wspólnik
2007-10-01
2014-10-15
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.950,00 ZŁ
IŇIGO SAINTZ DE ARMADA
Likwidator
2012-10-09
2014-10-15
MANUEL JIMENEZ DE LOS GALANES ROMERO DEL HOMBREBUENO
Likwidator
2012-10-09
2014-10-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU.
DAVID JAVIER MERINO MORENA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-04
2007-10-01
MANUEL JIMENEZ DE LOS GALANES ROMERO DEL HOMBREBUENO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-04
2008-04-28
ANA PEREZ PARAMO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-04
2010-12-30
JUAN SANCHEZ ROBLES
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-04
2008-04-28
FERNANDO MIGUEL RAMOS ISAIAS ANDRES
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-04
2008-12-22
ISABEL YALE BALLESTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-01
2010-12-30
LUIS RODRIGUEZ RETUERTO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-28
2008-11-07
JORGE COLOMAR FERNANDEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-28
2008-11-07
JOSE RAMON LEAL ORTUNO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-28
2010-12-30
MANUEL JIMENEZ DE LOS GALANES ROMERO DEL HOMBREBUENO
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-30
2012-10-09
2006-08-04
2012-10-09
BALTICS POLSKA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-04
2007-10-01
GWIAŹDZISTA, 5B, WARSZAWA, 01-651, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie