KRS 0000261577
NIP9552176658
REGON32024303100000
Nazwa"LABO- WET" STEFAN STASZEWSKI, ROBERT GUTAROWICZ SPÓŁKA JAWNA WETERYNARYJNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
Krótka nazwa"LABO- WET" STEFAN STASZEWSKI, ROBERT GUTAROWICZ WETERYNARYJNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
Data rejestracji 07 sie 2006 (18 lat temu) 07 sie 2006
Data usunięcia 28 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres A. MICKIEWICZA, 46, SZCZECIN, 70-386, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9552176658
data rejestracji 31 gru 2015
status Czynny
54102047950000920204447751
PKO Oddział 1 w Szczecinie
al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA
45160014621803510340000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
82102047950000950201294891
PKO Oddział 1 w Szczecinie
al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCISTEFAN STASZEWSKI
Beneficjent
BARTOSZ PIOTR BARON
Beneficjent
STEFAN STASZEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
BARTOSZ PIOTR BARON
zgłaszający - członek zarządu
BOŻENA MARIA PAWIŃSKA
Wspólnik
2006-08-07
2018-05-28
STEFAN STASZEWSKI
Wspólnik
2006-08-07
2018-05-28
ROBERT PIOTR GUTAROWICZ
Wspólnik
2006-08-07
2018-05-28
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA O ILE ZOSTANIE ON POWOŁANY.
ROBERT PIOTR GUTAROWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2006-08-07
2018-05-28
BOŻENA MARIA PAWIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2006-08-07
2018-05-28
STEFAN STASZEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2006-08-07
2018-05-28
2006-08-07
2015-03-23
"LABO-WET" STEFAN STASZEWSKI, ROBERT GUTAROWICZ SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie