KRS 0000261553
NIP8942883788
REGON02038285900000
NazwaWRO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWRO INWESTYCJE
Data rejestracji 04 sie 2006 (18 lat temu) 04 sie 2006
Data usunięcia 28 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#4013Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9213Z PROJEKCJA FILMÓWFELIKS ROBERT SZYSZKOWIAK
Wspólnik
2006-08-04
2019-11-28
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ANDRZEJ BURLIGA
Wspólnik
2006-08-04
2019-11-28
165 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
SEAMUS PATRICK MC MAHON
Wspólnik
2006-08-04
2006-10-17
165 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
FIONA BRIGID CRYAN
Wspólnik
2006-10-17
2019-11-28
165 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
FIONA BRIGID CRYAN
PREZES ZARZĄDU
2006-10-17
2019-11-28
SEAMUS PATRICK MC MAHON
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-04
2006-10-17
FELIKS ROBERT SZYSZKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2006-08-04
2006-10-17
ANDRZEJ BURLIGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-04
2006-10-17
2006-08-04
2019-07-03
KRZESZOWSKA, 8, WROCŁAW, 54-032, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie