KRS 0000261453
NIP5222820539
REGON14064630500000
NazwaINVATEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINVATEC POLSKA
Data rejestracji 03 sie 2006 (18 lat temu) 03 sie 2006
Data usunięcia 30 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLEJOWA, 57, KATOWICE, 40-602, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#3310A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3310B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5250Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNAMIROSŁAW ROBERT PADJASEK
Wspólnik
2006-08-03
2007-07-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
STANISLAW OLDAK
Wspólnik
2007-07-09
2008-12-31
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 PLN
KAMILA HEIN
Wspólnik
2007-07-09
2018-07-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ
EUGENIUSZ JAN BOGUS
Likwidator
2009-10-12
2013-12-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- JEDNOOSOBOWY ZARZĄD - SAMODZIELNIE. - W WIELOOSOBOWYM ZARZĄDZIE: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MIROSŁAW ROBERT PADJASEK
PREZES
2006-08-03
2007-07-09
KAMILA HEIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-09
2009-10-12
STANISLAW OLDAK
PREZES ZARZĄDU
2007-07-09
2008-12-31
MARCIN MARIAN BANYŚ
PREZES ZARZĄDU
2008-12-31
2009-10-12
2006-08-03
2009-10-12
INVATEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-03
2008-12-31
TOMCIA PALUCHA, 17, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie