KRS 0000261419
NIP9552172063
REGON32020743700000
Nazwa"VEN & TOURISM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaVEN & TOURISM
Data rejestracji 03 sie 2006 (18 lat temu) 03 sie 2006
Data usunięcia 25 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 33/36, SZCZECIN, 70-111, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #55 HOTELE I RESTAURACJE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #45 BUDOWNICTWO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #5122Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWYTOMASZ MODZELEWSKI
Wspólnik
2006-08-03
2021-11-25
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ (STO ZŁOTYCH, 00/100) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100)
TERESA MARIA ZDUNEK
Likwidator
2009-04-03
2021-11-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
JOHAN ARNE PETTERSSON
PREZES ZARZĄDU
2006-08-03
2009-04-03
2006-08-03
2009-04-03
"VEN & TOURISM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie