KRS 0000261271
NIP6182040088
REGON30033350200000
NazwaEKOMIJA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKOMIJA ENERGY
Data rejestracji 02 sie 2006 (18 lat temu) 02 sie 2006
Data usunięcia 19 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RUMIŃSKIEGO, 2, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIERYSZARD WŁODZIMIERZ JOHN
Wspólnik
2006-08-02
2012-01-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MIŁOSZ JANUSZ PIĘKNY
Wspólnik
2012-01-26
2016-12-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
DMYTRO KOLESNICHENKO
Wspólnik
2016-12-27
2019-09-19
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RYSZARD WŁODZIMIERZ JOHN
PREZES ZARZĄDU
2006-08-02
2012-01-26
MIŁOSZ JANUSZ PIĘKNY
PREZES ZARZĄDU
2012-01-26
2016-09-01
JANUSZ ANDRZEJ PIĘKNY
PREZES ZARZĄDU
2016-09-01
2016-12-27
DMYTRO KOLESNICHENKO
PREZES ZARZĄDU
2016-12-27
2019-09-19
2006-08-02
2012-02-28
"PROGRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-02
2012-01-26
LIPOWA, 12-14, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie