KRS 0000261162
NIP9521999896
REGON14060929600000
Nazwa"J.T.M.JUBILER - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaJ.T.M.JUBILER -
Data rejestracji 27 lip 2006 (18 lat temu) 27 lip 2006
Data usunięcia 29 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZEWSKA, 15A, KRAKÓW, 31-009, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #268 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH #2754 ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #3350Z PRODUKCJA ZEGARÓW I ZEGARKÓW #362 PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH #3622Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3661Z PRODUKCJA IMITACJI BIŻUTERIIKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5248C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5273Z NAPRAWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII #5274Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMATADEUSZ WŁADYSŁAW MARCINKOWSKI
Wspólnik
2006-07-27
2007-08-31
625 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62500 ZŁOTYCH
IWONA ANNA MARCINKOWSKA
Wspólnik
2006-07-27
2006-12-14
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
KONRAD ŁODZIŃSKI
Wspólnik
2006-12-14
2007-06-13
375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37500 ZŁOTYCH
BEATA ŁODZIŃSKA
Wspólnik
2006-12-14
2009-09-29
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 75.000 ZŁ
ROMAN WILCZEK
Wspólnik
2008-01-10
2009-09-29
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 75.000 ZŁ
TOMASZ SIWIŃSKI
Prokurent
2007-06-13
2007-08-31
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
DARIUSZ LENARD
PREZES ZARZĄDU
2006-07-27
2006-12-14
ROMAN WILCZEK
PREZES ZARZĄDU
2006-12-14
2007-08-31
ROMAN WILCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY
2007-08-31
2009-09-29
BEATA ŁODZIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-13
2007-08-31
BEATA ŁODZIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-08-31
2009-09-29
2006-07-27
2006-12-14
MARMUROWA, 7, WARSZAWA - WESOŁA, 05-077, WARSZAWA - WESOŁA, POLSKA
2006-12-14
2007-08-31
SZEWSKA, 19, KRAKÓW, 31-009, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie