KRS 0000261107
NIP5832951464
REGON22027510000000
NazwaVERISNET M.POGORZELSKI, K. WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaVERISNET M.POGORZELSKI, K. WOŹNIAK
Data rejestracji 31 lip 2006 (18 lat temu) 31 lip 2006
Data usunięcia 30 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres STAROGARDZKA, 42-44, STRASZYN, 83-010, STRASZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5832951464
data rejestracji 01 kwi 2007
status Czynny
17114020040000340300548250
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
51102018530000910204543831
PKO Oddział 1 w Gdyni
ul. Jerzego Waszyngtona 17 81-342 Gdynia POLSKA
60102018530000970204543666
PKO Oddział 1 w Gdyni
ul. Jerzego Waszyngtona 17 81-342 Gdynia POLSKA
14114020040000330277775469
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
48102018530000930204595197
PKO Oddział 1 w Gdyni
ul. Jerzego Waszyngtona 17 81-342 Gdynia POLSKA
88102018530000920204595205
PKO Oddział 1 w Gdyni
ul. Jerzego Waszyngtona 17 81-342 Gdynia POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #3316Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAMACIEJ ALEKSANDER POGORZELSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF WOŹNIAK
Beneficjent
MACIEJ ALEKSANDER POGORZELSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
KRZYSZTOF WOŹNIAK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ANDRZEJ LANDOWSKI
Wspólnik
2006-07-31
2011-10-31
MACIEJ ALKASANDER POGORZELSKI
Wspólnik
2006-07-31
2020-11-30
KRZYSZTOF WOŹNIAK
Wspólnik
2011-10-31
2020-11-30
MACIEJ ALEKSANDER POGORZELSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF WOŹNIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYMI JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ LANDOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2006-07-31
2011-10-31
MACIEJ ALEKSANDER POGORZELSKI
Członek Organu Reprezentacji
2006-07-31
2020-11-30
KRZYSZTOF WOŹNIAK
Członek Organu Reprezentacji
2011-10-31
2020-11-30
2006-07-31
2010-12-31
MOEBIUS A.LANDOWSKI, M.POGORZELSKI SPÓŁKA JAWNA
2010-12-31
2011-10-31
VERISNET A.LANDOWSKI, M.POGORZELSKI SPÓŁKA JAWNA
2006-07-31
2011-10-31
GRUNWALDZKA, 209, GDAŃSK, 80-266, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie