KRS 0000261033
NIP7122368199
REGON43094106600000
NazwaCOMPANY COMMERCIAL RECYCLING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOMPANY COMMERCIAL RECYCLING POLAND
Data rejestracji 24 lip 2006 (18 lat temu) 24 lip 2006
Data usunięcia 22 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW, 6, PILCHOWICE, 44-145, PILCHOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #5144 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUANTONIO GENTILE
Wspólnik
2006-07-24
2014-03-20
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
MARTA KARCZMARCZYK MIECZKOWSKA
Wspólnik
2006-07-24
2013-08-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ELŻBIETA PROLL
Wspólnik
2006-07-24
2013-08-23
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
GIULIANO CAPURRI
Wspólnik
2014-03-20
2021-10-22
9.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 900.000 ZŁ
PIOTR PAWEŁ MIKOŁAJCZYK
Wspólnik
2014-03-20
2021-10-22
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000 ZŁ
PIOTR PAWEŁ MIKOŁAJCZYK
Prokurent
2014-03-20
2021-10-22
PROKURA SAMODZIELNA
ELŻBIETA PROLL
Likwidator
2006-08-01
2013-05-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 1-4 CZŁONKÓW. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ELŻBIETA PROLL
PREZES
2006-07-24
2006-08-01
MARTA KARCZMARCZYK MIECZKOWSKA
CZŁONEK
2006-07-24
2006-08-01
ANTONIO GENTILE
CZŁONEK
2006-07-24
2006-08-01
JERZY PROLL
CZŁONEK
2006-07-24
2006-08-01
ARKADIUSZ ZENON KOPEĆ
PREZES ZARZĄDU
2013-08-23
2014-03-20
GIULIANO CAPURRI
PREZES ZARZĄDU
2014-03-20
2021-10-22
2006-07-24
2006-08-01
"GENTILE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-01
2013-05-08
"GENTILE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2006-07-24
2012-12-27
CHOPINA, 24 A, LUBLIN, 20-023, LUBLIN, POLSKA
2012-12-27
2014-03-20
ŻELAZNA, 3, LUBLIN, 20-342, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie