KRS 0000261019
NIP7351119486
REGON00442100000000
NazwaWIEJSKA SPÓŁDZIELNIA "WSPÓLNOTA" W SKOMIELNEJ BIAŁEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIEJSKA "WSPÓLNOTA" W SKOMIELNEJ BIAŁEJ
Data rejestracji 26 lip 2006 (18 lat temu) 26 lip 2006
Data usunięcia 15 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 274, SKOMIELNA BIAŁA, 32-434, SKOMIELNA BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIROMAN GACEK
Likwidator
2015-12-31
2017-05-15
RYSZARD HANDZEL
Członek Organu Nadzoru
2006-07-26
2013-11-20
MARIAN GACEK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-26
2013-11-20
JANINA MIERZWA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-26
2013-11-20
CZESŁAWA KOŚCIELNIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-26
2013-11-20
JAN KOŚCIELNIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-26
2017-05-15
ANDRZEJ KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-11-20
2017-05-15
STANISŁAWA ŚWIĘCHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-11-20
2017-05-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA. W SPRAWACH FINANSOWYCH I DOKUMENTY PODPISUJE RÓWNIEŻ SKARBNIK.
ROMAN GACEK
PREZES ZARZĄDU
2006-07-26
2015-12-31
TADEUSZ STOLARCZYK
W-CE PREZES ZARZĄDU
2006-07-26
2015-12-31
LUDWIK ŻUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-26
2015-12-31
2006-07-26
2015-12-31
WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA "WSPÓLNOTA" W SKOMIELNEJ BIAŁEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie