KRS 0000260620
NazwaMIŃSKA FUNDACJA GALERII NOBLISTÓW POLSKICH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIŃSKA GALERII NOBLISTÓW POLSKICH
Data rejestracji 24 lip 2006 (18 lat temu) 24 lip 2006
Data usunięcia 23 lut 2012 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres WARSZAWSKA, 162, MIŃSK MAZOWIECKI, 05-300, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAHANNA MARIA WINCZARUK
Likwidator
2010-12-27
2012-02-23
ANDRZEJ JÓZEF GLINIEWICZ
Likwidator
2010-12-27
2012-02-23
STANISŁAW CZAJKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-24
2012-02-23
SŁAWOMIR CZESŁAW KULIGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-24
2012-02-23
MARIAN MAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-24
2012-02-23
KRZYSZTOF STANISŁAW SZCZYPIORSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-24
2012-02-23
ADAM TADEUSZ SZCZERSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-24
2012-02-23
URSZULA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-24
2012-02-23
HANNA OSIŃSKA CHOJNACKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-24
2012-02-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD
HENRYK SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-07-24
2010-12-27
ANDRZEJ JÓZEF GLINIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-24
2010-12-27
HANNA MARIA WINCZARUK
SEKRETARZ ZARZĄDU
2006-07-24
2010-12-27
LESZEK SZOSTAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-24
2010-12-27
2006-07-24
2010-12-27
MIŃSKA FUNDACJA GALERII NOBLISTÓW POLSKICH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie