KRS 0000260599
NIP5210520240
REGON01052467500000
NazwaCASTING SERVICE FILM AGENCJA ARTYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCASTING SERVICE FILM AGENCJA ARTYSTYCZNA
Data rejestracji 14 lip 2006 (18 lat temu) 14 lip 2006
Data usunięcia 25 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHŁODNA, 35/37, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5920 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANACEZARY KAZIMIERZ TORMANOWSKI
Wspólnik
2006-07-14
2018-04-25
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁ
PIOTR ANDRZEJ ORLICZ RABIEGA
Wspólnik
2006-07-14
2018-04-25
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁ
MICHAŁ TADEUSZ DURBAJŁO
Wspólnik
2006-07-14
2018-04-25
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
CEZARY KAZIMIERZ TORMANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-14
2018-04-25
PIOTR ANDRZEJ ORLICZ RABIEGA
PREZES ZARZĄDU
2006-07-14
2018-04-25
MICHAŁ TADEUSZ DURBAJŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-14
2018-04-25
2006-07-14
2010-01-08
CHŁODNA, 35/37, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie