KRS 0000260511
NIP7251927560
REGON10023068800000
Nazwa"VIRTUAL LINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIRTUAL LINE
Data rejestracji 25 lip 2006 (18 lat temu) 25 lip 2006
Data usunięcia 18 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TUWIMA, 6, ŁÓDŹ, 90-010, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2156000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCHRADOSŁAW CIEPŁUCHA
Wspólnik
2006-07-25
2017-10-04
676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 676.000 ZŁ.
ZIEMOWIT ADAM MARCINKOWSKI
Wspólnik
2006-07-25
2017-10-04
380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 380.000 ZŁ.
JERZY MARIUSZ DUBEC
Wspólnik
2007-10-26
2009-02-27
1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2009-02-27
2017-10-04
1100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.100.000,00 ZŁ
47160089600000
Wspólnik
2017-10-04
2017-12-18
2.156 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.156.000,00 ZŁ
00427490600000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IWONA ELŻBIETA MICHALAK
GŁÓWNA KSIĘGOWA
2007-10-26
2017-12-18
RADOSŁAW CIEPŁUCHA
PREZES ZARZĄDU
2006-07-25
2017-12-18
ZIEMOWIT ADAM MARCINKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-25
2017-12-18
2006-07-25
2006-11-17
"VIRTUAL LINE" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie