KRS 0000260250
NIP8121846220
REGON14061253600000
Nazwa"SKIPER-MĄKOSA" SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaSKIPER-MĄKOSA
Data rejestracji 10 lip 2006 (18 lat temu) 10 lip 2006
Data usunięcia 06 mar 2019 06 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 13, KOZIENICE, 26-900, KOZIENICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8121846220
data rejestracji 10 lip 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 mar 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #104 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGOJAKUB SMOLIŃSKI
Wspólnik
2006-07-10
2019-03-06
PIOTR DOMINIK MĄKOSA
Wspólnik
2006-07-10
2007-10-26
AGNIESZKA MICHAŁOWSKA
Wspólnik
2007-08-08
2019-03-06
WOJCIECH MICHAŁOWSKI
Wspólnik
2009-10-20
2019-03-06
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
PIOTR DOMINIK MĄKOSA
Członek Organu Reprezentacji
2006-07-10
2007-10-26
AGNIESZKA MICHAŁOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2007-08-08
2019-03-06
WOJCIECH MICHAŁOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2009-10-20
2019-03-06
JAKUB SMOLIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2006-07-10
2019-03-06
2006-07-10
2019-03-06
SPÓŁKA JAWNA
2006-07-10
2019-03-06
"SKIPER-MĄKOSA" SPÓŁKA JAWNA
2006-07-10
2019-03-06
PRZEMYSŁOWA, 13, KOZIENICE, 26-900, KOZIENICE, POLSKA
2009-10-20
2019-03-06
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2009-10-20
2019-03-06
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2009-10-20
2019-03-06
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2009-10-20
2019-03-06
55 - ZAKWATEROWANIE
2009-10-20
2019-03-06
56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
2009-10-20
2019-03-06
493 - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI
2009-10-20
2019-03-06
494 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
2009-10-20
2019-03-06
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2009-10-20
2019-03-06
649 - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2009-10-20
2019-03-06
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie