KRS 0000260090
NIP7272842975
REGON10022099700000
Nazwa"KOMTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKOMTEX
Data rejestracji 05 lip 2006 (18 lat temu) 05 lip 2006
Data usunięcia 04 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARCINA KASPRZAKA, 9C, ŁÓDŹ, 91-083, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCHMACIEJ PIOTR KOMZA
Beneficjent
BOŻENA KOMZA
Beneficjent
RADOSŁAW GRZEGORZ SKOWROŃ
reprezentant
MACIEJ PIOTR KOMZA
Wspólnik
2006-07-05
2022-05-04
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁ
BOŻENA KOMZA
Wspólnik
2006-07-05
2022-05-04
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁ
AGNIESZKA KATARZYNA KOMZA
Wspólnik
2006-07-05
2022-05-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
KAROLINA ELŻBIETA KULESZA
Likwidator
2021-02-17
2022-05-04
MACIEJ PIOTR KOMZA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BOŻENA KOMZA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA LUB WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PREZESA LUB WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RADOSŁAW GRZEGORZ SKOWROŃ
PREZES ZARZĄDU
2006-07-05
2021-02-17
2006-07-05
2021-02-17
"KOMTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie