KRS 0000259955
NIP6262836889
REGON24043996800000
Nazwa"ARS NUMMI" WOJTYNEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"ARS NUMMI" WOJTYNEK I WSPÓLNICY
Data rejestracji 04 lip 2006 (18 lat temu) 04 lip 2006
Data usunięcia 14 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres POD BRZOZAMI, 33, BYTOM, 41-905, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.ANETA WOJTYNEK
Wspólnik
2006-07-04
2024-08-14
PIOTR WOJTYNEK
Wspólnik
2006-07-04
2010-10-20
KRZYSZTOF WOJTYNEK
Wspólnik
2010-10-20
2013-04-10
PIOTR WOJTYNEK
Wspólnik
2013-04-10
2024-08-14
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONA JEST JEDNOOSOBOWO ANETA WOJTYNEK. POZOSTALI WSPÓLNICY MOGĄ SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI TYLKO ŁĄCZNIE Z ANETĄ WOJTYNEK.
ANETA WOJTYNEK
Członek Organu Reprezentacji
2006-07-04
2024-08-14
PIOTR WOJTYNEK
Członek Organu Reprezentacji
2006-07-04
2010-10-20
KRZYSZTOF WOJTYNEK
Członek Organu Reprezentacji
2010-10-20
2013-04-10
PIOTR WOJTYNEK
Członek Organu Reprezentacji
2013-04-10
2024-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie