KRS 0000259652
NIP9562253366
REGON34018785400000
Nazwa"MÓJ DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMÓJ DOM
Data rejestracji 04 lip 2006 (18 lat temu) 04 lip 2006
Data usunięcia 07 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUDZIĄDZKA, 46/48, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 210000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7440Z REKLAMA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAHANNA NOWAK
Wspólnik
2006-07-04
2023-12-07
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁOTYCH
WŁODZIMIERZ ANGOWSKI
Wspólnik
2006-07-04
2023-12-07
1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000 ZŁ
ARKADIUSZ JAROSŁAW SYTNIEWSKI
Wspólnik
2006-07-04
2011-06-20
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁOTYCH
WŁODZIMIERZ ANGOWSKI
Likwidator
2011-08-23
2023-05-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
HANNA NOWAK
PREZES
2006-07-04
2011-06-20
JAROSŁAW BANASIK
PREZES ZARZĄDU
2011-06-20
2011-08-23
2006-07-04
2011-08-23
"MÓJ DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie