KRS 0000259516
NIP6443293547
REGON24040666700000
Nazwa"SALEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSALEX
Data rejestracji 28 cze 2006 (18 lat temu) 28 cze 2006
Data usunięcia 30 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 3 MAJA, 31, SOSNOWIEC, 41-208, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 54000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6443293547
data rejestracji 11 lip 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 sty 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (49)
#0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4544A MALOWANIE #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5186Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5263A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTUMARIUSZ ARTUR LATOS
Wspólnik
2006-06-28
2015-10-14
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.500,00 ZŁ
PIOTR KOMENDA
Wspólnik
2006-06-28
2015-10-14
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.500,00 ZŁ
JACEK PAWEŁ BANACH
Wspólnik
2006-06-28
2014-10-21
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18000,00 ZŁ
MAGDALENA ANNA KACZOR
Wspólnik
2014-10-21
2015-10-14
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000,00 ZŁ
LETTLEDEAN DEPARTAMENT S.R.O.
Wspólnik
2015-10-14
2024-08-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ.
JACEK WOJCIECH JANKOWSKI
Wspólnik
2015-10-14
2024-08-30
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE (ZŁOŻENIE PODPISÓW)DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK PAWEŁ BANACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-28
2014-10-21
MARIUSZ ARTUR LATOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-28
2015-10-14
PIOTR KOMENDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-28
2015-10-14
MAGDALENA ANNA KACZOR
PREZES ZARZĄDU
2014-10-21
2015-10-14
ANDRZEJ POPCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-14
2024-08-30
JACEK WOJCIECH JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-14
2024-08-30
2006-06-28
2014-10-21
RADOSNA, 6, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
2014-10-21
2015-10-14
RACŁAWICKA, 17, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
2429-SEE.711.7979.2021.MK
2021-12-31
2022-04-12
101.2 PLN
2471-SEW1.723.1369.2019
URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
2429-SEE.711.7979.2021.MK
2021-12-31
2022-04-12
720.8 PLN
2471-SEW1.723.1371.2019
URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
2429-SEE.711.7979.2021.MK
2021-12-31
2022-04-12
3082.48 PLN
2471-SEW1.723.1367.2019
URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
2429-SEE.711.7979.2021.MK
2021-12-31
2022-04-12
243.8 PLN
2471-SEW1.723.1370.2019
URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
2429-SEE.711.7979.2021.MK
2021-12-31
2022-04-12
2524.92 PLN
2471-SEW1.723.1368.2019
URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
2429-SEE.711.7979.2021.MK
2021-12-31
2022-04-12
4216.68 PLN
2471-SEW1.723.1365.2019
URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
2429-SEE.711.7979.2021.MK
2021-12-31
2022-04-12
2555.66 PLN
2471-SEW1.723.1366.2019
URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
2429-SEE.711.7979.2021.MK
2021-12-31
2022-04-12
7104.12 PLN
2471-SEW1.723.1364.2019
URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
2429-SEE.711.7979.2021.MK
2021-12-31
2022-04-12
468306.74 PLN
2471-SEW1.723.1362.2019
URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
2429-SEE.711.7979.2021.MK
2021-12-31
2022-04-12
6036.7 PLN
2471-SEW1.723.1363.2019
URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie