KRS 0000259327
NIP7471792719
REGON16007824500000
NazwaBROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBROMO
Data rejestracji 23 cze 2006 (18 lat temu) 23 cze 2006
Data usunięcia 06 mar 2013 06 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres IWONICKA, 6, WROCŁAW, 53-057, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHWspólnik
2006-06-23
2013-03-06
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
77073988400000
Wspólnik
2006-06-23
2011-10-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
53086589900000
Wspólnik
2006-06-23
2009-09-18
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
93079396300000
Wspólnik
2009-09-18
2013-03-06
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
93083360000000
Wspólnik
2006-06-23
2013-03-06
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
93297047000000
BOGDAN JAN KOMARNICKI
Wspólnik
2006-06-23
2013-03-06
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,- ZŁ
Wspólnik
2007-11-23
2013-03-06
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
02015303000000
MAGDALENA MARIA SIJPKENS
Wspólnik
2007-11-23
2013-03-06
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
PIETER SCHILLHORN VAN VEEN
Likwidator
2012-05-14
2013-03-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE WE WSZYSTKICH SPRAWACH JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
PIETER JOHAN SCHILLHORN VAN VEEN
PREZES ZARZĄDU
2006-06-23
2012-02-02
PIETER CORNELIS SIJPKENS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-23
2012-02-02
EILDERT DERK OLDENZIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-23
2012-02-02
1960-06-26
MAGDALENA MARIA SIJPKENS
PREZES ZARZĄDU
2012-02-02
2012-05-14
2006-06-23
2012-02-02
"GPR SILESIAN OIL SEEDS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-02
2012-05-14
BROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-23
2012-02-02
57A, WIĘCMIERZYCE, 49-200, GRODKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie