KRS 0000259142
NIP8971719726
REGON02033409100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KAMYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KAMYK"
Data rejestracji 20 cze 2006 (18 lat temu) 20 cze 2006
Data usunięcia 04 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OPOLSKA, 9, OŁAWA, 55-200, OŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4331Z TYNKOWANIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYSŁAWOMIR KAZIMIERZ GOŁASZEWSKI
Wspólnik
2006-06-20
2011-05-06
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
RADIM GALVANEK
Wspólnik
2006-06-20
2011-05-06
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
TOMASZ PAWEŁ KAMYK
Wspólnik
2011-05-06
2017-01-30
48 (CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000 (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIECY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2017-01-30
2019-01-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (SŁOWNIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
63156687100000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE NATOMIAST WICEPREZES WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
SŁAWOMIR KAZIMIERZ GOŁASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-06-20
2011-05-06
RADIM GALVANEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-06-20
2011-05-06
TOMASZ PAWEŁ KAMYK
PREZES ZARZĄDU
2011-05-06
2017-01-30
2006-06-20
2011-05-06
"WINEXPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-20
2011-05-06
TĘCZOWA, 84, WROCŁAW, 53-603, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie