KRS 0000259131
NIP8520501149
REGON00107486800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PORTOWIEC"
Krótka nazwaMIESZKANIOWA "PORTOWIEC"
Data rejestracji 20 cze 2006 (18 lat temu) 20 cze 2006
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KRÓLOWEJ JADWIGI, 21A, SZCZECIN, 70-262, SZCZECIN, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 8520501149
data rejestracji 05 lip 1993
status Zwolniony
57102047950000920203579935
PKO Oddział 1 w Szczecinie
al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA
03102047950000970200040162
PKO Oddział 1 w Szczecinie
al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEMIECZYSŁAW KORYTKOWSKI
Pełnomocnik
2009-11-17
2023-02-13
ZGODNIE Z §119 STATUTU SM "PORTOWIEC"
JAN PARAFINIUK
Pełnomocnik
2009-11-17
2016-12-13
ZGODNIE Z §119 STATUTU SM "PORTOWIEC"
WITOLD DĄBROWSKI
Pełnomocnik
2023-02-13
PAR. 119 STATUTU SM PORTOWIEC
PAWEŁ KAJETAN BACZYŃSKI
Pełnomocnik
2023-02-13
PAR. 119 STATUTU SM PORTOWIEC
ALEKSANDRA MONIKA KROP
Pełnomocnik
2023-10-13
PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBNIONEJ GOSPODARCZO JEDNOSTKI. PEŁNOMOCNICTWO OBEJMUJE REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WE WSZYSTKICH SPAWACH I POSTĘPOWANIACH PRZED OSOBAMI PRAWNYMI, FIZYCZNYMI, JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI, ORGANAMI WŁADZY PUBLICZNEJ, INSTYTUCJAMI, URZĘDAMI I WSZELKIMI INNYMI PODMIOTAMI. PEŁNOMOCNIK NIE JEST UPRAWNIONY DO UDZIELANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW. PEŁNOMOCNICTWO OBOWIĄZUJE OD DNIA 25 LISTOPADA 2022 R. I TRWA BEZTERMINOWO, DO CHWILI JEGO ODWOŁANIA.
RYSZARD GRASZA
Pełnomocnik
2016-12-13
2023-02-13
ZGODNIE Z §119 STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PORTOWIEC
MARIAN BARANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-20
2008-06-19
BOHDAN NIEMCEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-06-20
2007-05-02
ZDZISŁAW WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-20
2009-11-17
STEFAN STECIUK
Członek Organu Nadzoru
2006-06-20
2007-05-02
ZBIGNIEW SMUTEK
Członek Organu Nadzoru
2006-06-20
2007-05-02
HENRYK DZIADOSZ
Członek Organu Nadzoru
2006-06-20
2009-11-17
ELŻBIETA CHUDYK
Członek Organu Nadzoru
2006-06-20
2009-11-17
ANDRZEJ STAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-02
2015-06-26
ALINA DĄBKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-02
2015-06-26
KRZYSZTOF MIELNICZAK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-02
2011-10-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
KRZYSZTOF MIELNICZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-20
2007-05-02
PAWEŁ KAJETAN BACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-06-20
2023-02-13
WALDEMAR ANDRZEJ MIKUCKI
VICEPREZES ZARZĄDU
2006-06-20
2009-11-17
ZBIGNIEW MARIUSZ SMUTEK
PREZEZ ZARZĄDU
2023-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie