KRS 0000259005
NIP6112592575
REGON02029587600000
Nazwa"CYBERONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCYBERONE
Data rejestracji 20 cze 2006 (18 lat temu) 20 cze 2006
Data usunięcia 24 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MYŚLENICKA, 147, KRAKÓW, 30-698, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#3299 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6209 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #72 INFORMATYKA #7410 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMII #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #5911 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #55 HOTELE I RESTAURACJEMAREK ADAM BIAŁORUSKI
Wspólnik
2006-06-20
2006-11-30
25 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
BOGDAN ANDRZEJ LISSOWSKI
Wspólnik
2006-09-15
2011-09-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MICHAŁ ŁUKASZ LISSOWSKI
Wspólnik
2011-09-13
2012-08-13
10 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BOGDAN ANDRZEJ LISSOWSKI
Wspólnik
2011-09-13
2012-05-09
90 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JÓZEF ŁOPATA
Wspólnik
2012-05-09
2014-10-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
BOGDAN GALIKOWSKI
Likwidator
2014-03-28
2014-10-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA I PODPISUJE DOKUMENTY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ANNA MARIA BIAŁORUSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-06-20
2006-11-30
MAŁGORZATA PAULINA PARTYKA LISSOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-11-30
2011-09-13
JÓZEF ŁOPATA
PREZES
2013-03-12
2014-03-28
MICHAŁ ŁUKASZ LISSOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-09-13
2012-05-09
BOGDAN ANDRZEJ LISSOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-09
2013-03-12
2006-06-20
2014-03-28
"CYBERONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-20
2011-09-13
WOLNOŚCI, 150, JELENIA GÓRA, 58-500, JELENIA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie