KRS 0000258594
NIP8542267028
REGON32013716800000
Nazwa"ARTIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARTIS
Data rejestracji 08 cze 2006 (18 lat temu) 08 cze 2006
Data usunięcia 29 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODLEŚNA, 14, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 202000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUKRZYSZTOF PIOTR DUL
Wspólnik
2006-06-08
2019-07-29
202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 202.000,00 ZŁ.
MAREK FELIKS ZAŁUCKI
Wspólnik
2006-06-08
2007-05-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁ) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU A POWYŻEJ 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁ) WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
KRZYSZTOF PIOTR DUL
PREZES ZARZĄDU
2006-06-08
2019-07-29
MAREK FELIKS ZAŁUCKI
PREZES ZARZĄDU
2006-06-08
2007-05-15
2006-06-08
2019-07-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-08
2019-07-29
"ARTIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-08
2019-07-29
PODLEŚNA, 14, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
2006-06-08
2019-07-29
2524Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2006-06-08
2019-07-29
3720Z - PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE
2006-06-08
2019-07-29
5119Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie