KRS 0000258393
NIP9552164514
REGON32020242800000
Nazwa"AMS AIRBORNE AIRCRAFT & MARINE SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAMS AIRBORNE AIRCRAFT & MARINE SERVICES
Data rejestracji 05 cze 2006 (18 lat temu) 05 cze 2006
Data usunięcia 22 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZECIN, 71-004, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3420Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #3511A PRODUKCJA STATKÓW Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3511B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3530A PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH I KOSMICZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3530B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI ORAZ REMONTÓW STATKÓW POWIETRZNYCH I SILNIKÓW LOTNICZYCH #3640Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGOKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2614Z PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH #2615Z PRODUKCJA SZKŁA TECHNICZNEGO #2912Z PRODUKCJA POMP I SPRĘŻAREKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4544 MALOWANIE I SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #3110A PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJMDOR S.A.
Wspólnik
2010-04-12
2011-09-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ANDRE VISSER
Wspólnik
2011-09-13
2015-06-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MANFRED MARIO DOMIN
Wspólnik
2006-06-05
2010-04-12
100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNIE 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANDRE VISSER
Likwidator
2012-08-22
2015-06-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD MOŻE BYĆ JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MANFRED MARIO DOMIN
PREZES ZARZĄDU
2006-06-05
2008-09-17
MONIKA AGNIESZKA DOBROWOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-10-18
2011-09-13
ANDRE VISSER
PREZES ZARZĄDU
2011-09-13
2012-08-22
ANNA MARIA KLAWIKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-09-17
2010-04-12
MANFRED MARIO DOMIN
PREZES ZARZĄDU
2010-04-12
2010-10-18
2006-06-05
2012-08-22
"AMS AIRBORNE AIRCRAFT & MARINE SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-05
2008-09-17
KLONOWA, 2, SZCZECIN, 70-893, SZCZECIN, POLSKA
2008-09-17
2010-04-12
LEDÓCHOWSKIEGO, 19, SZCZECIN, 71-246, SZCZECIN, POLSKA
2010-04-12
2010-10-18
LEDÓCHOWSKIEGO, 19, SZCZECIN, 71-009, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie