KRS 0000258277
NIP6442892872
REGON27640912300000
NazwaPPUH NOVUM J.KWITYŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPPUH NOVUM J.KWITYŃSKA
Data rejestracji 02 cze 2006 (18 lat temu) 02 cze 2006
Data usunięcia 01 sie 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KREDYTOWA, 9, KATOWICE, 40-562, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6442892872
data rejestracji 01 mar 2003
status Czynny
53105012691000002214486926
INGBSK Placówka bankowa w Czeladzi, ul. Bytomska 2
ul. Bytomska 2 41-250 będziński POLSKA
70124013301111001038069243
PEKAO I Oddział w Katowicach
ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERIIJOLANTA MARIA KWITYŃSKA
Beneficjent
STANISŁAW MIROSŁAW KWITYŃSKI
Beneficjent
STANISŁAW MIROSŁAW KWITYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
JOLANTA MARIA KWITYŃSKA
Wspólnik
2006-06-02
2012-08-01
ZUZANNA MOSZUMAŃSKA
Wspólnik
2006-06-02
2007-06-14
STANISŁAW MIROSŁAW KWITYŃSKI
Wspólnik
2007-06-14
2012-08-01
JOLANTA MARIA KWITYŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
STANISŁAW MIROSŁAW KWITYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
JOLANTA MARIA KWITYŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2006-06-02
2012-08-01
ZUZANNA MOSZUMAŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2006-06-02
2007-06-14
STANISŁAW MIROSŁAW KWITYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-06-14
2012-08-01
2006-06-02
2007-06-14
PPUH "NOVUM J&Z" J.KWITYŃSKA, Z.MOSZUMAŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie