KRS 0000258179
NIP6420413309
REGON27181835400000
NazwaZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY "HYDRO-REM" SPÓŁKA JAWNA KACZMARCZYK, PODLEŚNY, LIS
Krótka nazwaZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY "HYDRO-REM" KACZMARCZYK, PODLEŚNY, LIS
Data rejestracji 04 lip 2006 (18 lat temu) 04 lip 2006
Data usunięcia 24 mar 2017 24 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PIASKOWA, 2, SZCZEJKOWICE, 44-246, SZCZEJKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6420413309
data rejestracji 09 lip 1993
status Czynny
35105013441000002323284105
INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30
ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
08105013441000002414629879
INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30
ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
96105016761000000400436176
INGBSK Placówka bankowa w Żorach ul. Aleja Jana Pawła II
ul. Aleja Jana Pawła II 41 44-240 Żory POLSKA
79249000050000452083217904
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #283 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYJĄTKIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #284 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #292 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCHRAFAŁ KACZMARCZYK
Beneficjent
BARBARA KACZMARCZYK-SZULIK
reprezentant
MARCIN KACZMARCZYK
reprezentant
SZYMON KACZMARCZYK
reprezentant
SABINA PODLEŚNY
Beneficjent
MARCIN KACZMARCZYK
Beneficjent
SZYMON KACZMARCZYK
Beneficjent
BARBARA KACZMARCZYK-SZULIK
Beneficjent
SABINA PODLEŚNY
reprezentant
RAFAŁ KACZMARCZYK
reprezentant
SYLWIA BOCHENEK
Wspólnik
2006-07-04
2006-12-14
SABINA PODLEŚNY
Wspólnik
2006-07-04
2017-03-24
RAFAŁ KACZMARCZYK
Wspólnik
2006-07-04
2017-03-24
SZYMON KACZMARCZYK
Wspólnik
2006-07-04
2017-03-24
JOLANTA LIS
Wspólnik
2006-07-04
2017-03-24
ANNA KACZMARCZYK
Wspólnik
2006-11-08
2016-04-22
MARCIN STANISŁAW KACZMARCZYK
Wspólnik
2016-04-22
2017-03-24
MARIAN KACZMARCZYK
Prokurent
2006-07-04
2017-03-24
ŁĄCZNA
JANUSZ AUGUSTYN KACZMARCZYK
Prokurent
2006-07-04
2017-03-24
ŁĄCZNA
HENRYK KACZMARCZYK
Prokurent
2006-07-04
2017-03-24
ŁĄCZNA
TADEUSZ LIS
Prokurent
2006-07-04
2017-03-24
ŁĄCZNA
ANDRZEJ WŁADYSŁAW KACZMARCZYK
Prokurent
2006-07-04
2017-03-24
ŁĄCZNA
RAFAŁ KACZMARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
24% UDZIAŁ W ZYSKU
SABINA PODLEŚNY
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
24% UDZIAŁ W ZYSKU
MARCIN KACZMARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
24% UDZIAŁ W ZYSKU
SZYMON KACZMARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
12% UDZIAŁ W ZYSKU
BARBARA KACZMARCZYK-SZULIK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
12% UDZIAŁ W ZYSKU
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE CO NAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
SYLWIA BOCHENEK
Członek Organu Reprezentacji
2006-07-04
2006-11-08
SABINA PODLEŚNY
Członek Organu Reprezentacji
2006-07-04
2017-03-24
SZYMON KACZMARCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2006-07-04
2017-03-24
JOLANTA LIS
Członek Organu Reprezentacji
2006-07-04
2017-03-24
RAFAŁ KACZMARCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2006-07-04
2017-03-24
ANNA KACZMARCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2006-11-08
2016-04-22
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-22
2017-03-24
36147564000000
MARCIN STANISŁAW KACZMARCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-22
2017-03-24
2006-07-04
2006-08-31
RYBNICKA, 6A, SZCZEJKOWICE, 44-246, SZCZEJKOWICE, POLSKA
2006-08-31
2009-08-25
RYBNICKA, 6D, SZCZEJKOWICE, 44-246, SZCZEJKOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie