KRS 0000258130
REGON12028240000000
NazwaEASTERN BREEDING CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEASTERN BREEDING CORPORATION
Data rejestracji 01 cze 2006 (18 lat temu) 01 cze 2006
Data usunięcia 22 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 32, SŁOMNIKI, 32-090, SŁOMNIKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#0502B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z RYBOŁÓWSTWEM I RYBACTWEM #152 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #1589 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5123 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5223 SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACHARIE DE BONDT
Wspólnik
2006-06-01
2021-06-22
105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.250 ZŁOTYCH
JOHAN SIBERT PETER RAEMAKERS
Wspólnik
2006-06-01
2021-06-22
105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.250 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-06-01
2021-06-22
590 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.500 ZŁOTYCH
24017044300000
KRYSTYNA BARBARA POLAK BĄK
Wspólnik
2006-06-01
2021-06-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEDNAKŻE KAŻDORAZOWO JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU BĘDZIE PRZEDSTAWICIEL SPÓŁKI POD FIRMĄ MARWIT EU CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH.
PETER PAUL SCHIMETZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-01
2021-06-22
ARIE DE BONDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-01
2021-06-22
JOHAN SIBERT PETER RAEMAKERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-01
2021-06-22
TADEUSZ WOJCIECH PUCHALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-01
2015-05-07
2006-06-01
2021-06-22
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-01
2021-06-22
EASTERN BREEDING CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-01
2021-06-22
KOŚCIUSZKI, 32, SŁOMNIKI, 32-090, SŁOMNIKI, POLSKA
2006-06-01
2021-06-22
0502B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z RYBOŁÓWSTWEM I RYBACTWEM.
2006-06-01
2021-06-22
152 - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA.
2006-06-01
2021-06-22
1533A - PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ.
2006-06-01
2021-06-22
1589 - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2006-06-01
2021-06-22
5123 - SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
2006-06-01
2021-06-22
5138B - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI
2006-06-01
2021-06-22
5223 - SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW
2006-06-01
2021-06-22
631 - PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2006-06-01
2021-06-22
6024A - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI.
2006-06-01
2021-06-22
6024C - WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie