KRS 0000258054
NIP8652422599
REGON18007602900000
NazwaPOŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE AUTO-STOP IWONA ROŻEK, DARIUSZ WYKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPOŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE AUTO-STOP IWONA ROŻEK, DARIUSZ WYKA
Data rejestracji 01 cze 2006 (18 lat temu) 01 cze 2006
Data usunięcia 21 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 1-GO SIERPNIA, 12, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6511Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE #6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.IWONA LUCYNA ROŻEK
Beneficjent
DARIUSZ GRZEGORZ WYKA
Beneficjent
IWONA LUCYNA ROŻEK
reprezentant
DARIUSZ GRZEGORZ WYKA
reprezentant
IWONA LUCYNA ROŻEK
Wspólnik
2006-06-01
2024-05-21
DARIUSZ GRZEGORZ WYKA
Wspólnik
2006-06-01
2024-05-21
IWONA LUCYNA ROŻEK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
DARIUSZ GRZEGORZ WYKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI 2. W RAZIE USTANOWIENIA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IWONA LUCYNA ROŻEK
Członek Organu Reprezentacji
2006-06-01
2024-05-21
DARIUSZ GRZEGORZ WYKA
Członek Organu Reprezentacji
2006-06-01
2024-05-21
2006-06-01
2008-09-22
POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE AUTO-STOP IWONA JANIK, DARIUSZ WYKA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie