KRS 0000257696
NIP5591862427
REGON09313657200000
NazwaINTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaINTRO-PACKMAN P. PACZKOWSKI I WSPÓLNICY
Data rejestracji 26 maj 2006 (18 lat temu) 26 maj 2006
Data usunięcia 14 mar 2023 14 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres LASKOWICKA, 1, JEŻEWO, 86-131, JEŻEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5591862427
data rejestracji 02 lip 2003
status Czynny
77102014620000780202712438
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
64948411632700070076280002
BSBROD Oddział w Świeciu n/Wisłą
ul. Kardynała Wyszyńskiego 15 86-100 świecki POLSKA
82102014620000760202712446
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWPIOTR STANISŁAW PACZKOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
PIOTR STANISŁAW PACZKOWSKI
Beneficjent
GRZEGORZ TECLAF
Wspólnik
2006-05-26
2023-03-14
MAREK KAWECKI
Wspólnik
2006-05-26
2023-03-14
MIROSŁAWA MARIA KUFEL
Wspólnik
2006-05-26
2011-03-18
KAMIL MIKOŁAJ MANKOWSKI
Wspólnik
2011-02-15
2023-03-14
PIOTR STANISŁAW PACZKOWSKI
Wspólnik
2011-02-15
2023-03-14
TADEUSZ JÓZEF KUFEL
Prokurent
2006-05-26
2011-03-18
SAMOISTNA
PIOTR STANISŁAW PACZKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ: - WSPÓLNIK PIOTR PACZKOWSKI SAMODZIELNIE, - TRZECH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE LUB DWÓCH WSPÓLNIKÓW ZPROKURENTEM.
KAMIL MIKOŁAJ MANKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2011-02-15
2023-03-14
PIOTR STANISŁAW PACZKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2011-02-15
2023-03-14
GRZEGORZ TECLAF
Członek Organu Reprezentacji
2006-05-26
2023-03-14
MAREK KAWECKI
Członek Organu Reprezentacji
2006-05-26
2023-03-14
MIROSŁAWA MARIA KUFEL
Członek Organu Reprezentacji
2006-05-26
2011-08-04
2006-05-26
2011-02-15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "INTROPACK TK" SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ TECLAF MAREK KAWECKI MIROSŁAWA KUFEL
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie