KRS 0000257597
NIP8951727504
REGON93224206100000
NazwaNOVODOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNOVODOMO
Data rejestracji 24 maj 2006 (18 lat temu) 24 maj 2006
Data usunięcia 29 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZECIŃSKA, 28 D, KLINISKA WIELKIE, 72-123, GOLENIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 84000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8951727504
data rejestracji 01 paź 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0220Z POZYSKIWANIE DREWNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA #1622Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1724Z PRODUKCJA TKANIN JEDWABNYCH #2012Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓWRADOSŁAW SAWULSKI
Beneficjent
RADOSŁAW SAWULSKI
reprezentant
JERZY WOŹNIAK
Wspólnik
2006-05-24
2010-05-11
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ. (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ZOFIA ZAWADZKA
Wspólnik
2006-05-24
2010-05-11
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000 ZŁ. (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR WOŹNIAK
Wspólnik
2007-02-20
2010-05-11
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000 ZŁ. (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANNA MAKSIMCZUK
Wspólnik
2010-05-11
2019-07-24
21 (DWADZIEŚCIA JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000 (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH
GRZEGORZ DASZUTA
Wspólnik
2010-05-11
2021-09-29
21 (DWADZIEŚCIA JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000 ( DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH
EUGENIA TOMCZYK
Wspólnik
2010-05-11
2019-07-24
21 (DWADZIEŚCIA JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000 (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIECY) ZŁOTYCH
WIESŁAWA MOTOWICKA
Wspólnik
2010-05-11
2019-07-24
21 (DWADZIEŚCIA JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000 (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WIESŁAWA SAWULSKA
Wspólnik
2019-07-24
2021-09-29
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI (21.000,00 ZŁ) WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA Z RADOSŁAWEM SAWULSKIM
ANDRZEJ JASIUK
Wspólnik
2019-07-24
2021-09-29
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁ
BARBARA SAWULSKA
Wspólnik
2019-07-24
2021-09-29
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁ
RADOSŁAW SAWULSKI
Likwidator
2020-12-09
2021-09-29
RADOSŁAW SAWULSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
PIOTR GONERA
PREZES ZARZĄDU
2006-05-24
2007-02-20
JERZY WOŹNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-05-24
2010-05-11
PIOTR WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2007-02-20
2010-05-11
PIOTR ANTONI SKWARA
PREZES ZARZĄDU
2010-05-11
2019-07-24
RADOSŁAW SAWULSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-07-24
2020-12-09
2006-05-24
2010-05-11
FIBRE - DECOR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-05-11
2020-12-09
NOVODOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-05-24
2007-02-20
ROBOTNICZA, 45-47, DŁUGOŁĘKA, 55-095, MIRKÓW, POLSKA
2007-02-20
2008-03-28
23 B, WOJKOWICE, 55-020, ŻÓRAWINA, POLSKA
2008-03-28
2010-05-11
ROBOTNICZA, 50, WROCŁAW, 53-608, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie