KRS 0000257505
NIP9542556282
REGON24037343600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE BCD SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE BCD
Data rejestracji 22 maj 2006 (18 lat temu) 22 maj 2006
Data usunięcia 09 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PYSKOWICKA, 48, TARNOWSKIE GÓRY, 42-612, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1334500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 0,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji26690
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAANNA KRYSTYNA POCIELEJ
Prokurent
2006-05-22
2008-08-28
SAMOISTNA
BRONISŁAW JÓZEF MATEJCZYK
Prokurent
2006-05-22
2009-10-15
ANDRZEJ EUGENIUSZ GOLIK
Prokurent
2006-05-22
2009-10-15
SAMOISTNA
JOLANTA GABRIELA KUBICA
Prokurent
2006-05-22
2006-09-25
SAMOISTNA
JAN PAWEŁ ŻYŁKA
Likwidator
2009-10-15
2015-01-09
LEONARD BENEDYKT WOŹNICA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-22
2008-08-28
JOLANTA GABRIELA KUBICA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-22
2007-07-23
JAN SADY
Członek Organu Nadzoru
2006-05-22
2007-07-23
KATARZYNA ANNA FRĄCZEK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-23
2011-07-22
ANNA KRYSTYNA POCIELEJ
Członek Organu Nadzoru
2008-08-28
2015-01-09
JOLANTA ANNA JANIK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-28
2011-07-22
ANDRZEJ EUGENIUSZ GOLIK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-22
2015-01-09
BRONISŁAW JÓZEF MATEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-22
2015-01-09
ANNA MARIA WOŹNICA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-23
2008-08-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU W ZAKRESIE PRZYZNANYCH MU PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIEŃ.
PIOTR RYSZARD TUDYKA
PREZES ZARZĄDU
2006-05-22
2008-08-28
JAN SADY
PREZES ZARZĄDU
2008-08-28
2009-10-15
2006-05-22
2009-10-15
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE BCD SPÓŁKA AKCYJNA
2006-05-22
2009-10-15
LIGONIA, 40, KATOWICE, 40-037, KATOWICE, POLSKA
2009-10-15
2012-03-23
MICKIEWICZA, 2 - 4, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie