KRS 0000257302
NIP5252362596
REGON14051956400000
NazwaD I J TOP CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaD I J TOP CAFE
Data rejestracji 18 maj 2006 (18 lat temu) 18 maj 2006
Data usunięcia 18 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. SOLIDARNOŚCI, 117, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #7440Z REKLAMA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNAJAROSŁAW STANISŁAW IWANOWSKI
Wspólnik
2006-05-18
2008-08-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
DANUTA BRONIARSKA
Wspólnik
2006-05-18
2010-05-18
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 PLN
ŁUKASZ KRZYSZTOF TROJAŃSKI
Wspólnik
2010-05-18
2013-04-24
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500 ZŁOTYCH
RENATA MADEJSKA
Wspólnik
2013-04-24
2013-09-23
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
MARCELLO CURCURUTO
Wspólnik
2013-04-24
2013-09-23
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ
1981-07-21
ANTONINO ANTONIO LICANDRO
Wspólnik
2013-04-24
2013-09-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
CONG VIEN BUI
Wspólnik
2013-09-23
2021-05-18
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
MARCELLO CURCURUTO
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-24
2013-09-23
1981-07-21
CONG VIEN BUI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-23
2021-05-18
DANUTA BRONIARSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-05-18
2010-05-18
JAROSŁAW STANISŁAW IWANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-05-18
2008-08-26
ŁUKASZ KRZYSZTOF TROJAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-05-18
2013-04-24
MAŁGORZATA KARINA TROJAŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-05-18
2013-04-24
RENATA MADEJSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-04-24
2013-09-23
2006-05-18
2008-08-26
SOLIDARNOŚCI, 117, WARSZAWA, 00-897, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie