KRS 0000257290
NIP9452061074
REGON12026120700000
NazwaIMBRAMÓW D. JODŁOWSKI, P. SKURATOWICZ, J. ZIOBRO - SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaIMBRAMÓW D. JODŁOWSKI, P. SKURATOWICZ, J. ZIOBRO -
Data rejestracji 22 maj 2006 (18 lat temu) 22 maj 2006
Data usunięcia 21 mar 2024 21 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres GRAZYNY, 4A, KRAKÓW, 30-216, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9452061074
data rejestracji 10 cze 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #9601Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICHPAWEŁ SKURATOWICZ
Beneficjent
DARIUSZ WŁADYSŁAW JODŁOWSKI
Beneficjent
DARIUSZ WŁADYSŁAW JODŁOWSKI
zgłaszający - wspólnik spółki
JOLANTA ZIOBRO
Beneficjent
DARIUSZ WŁDYSŁAW JODŁOWSKI
Wspólnik
2006-05-22
2024-03-21
IWONA EWA MARZEC
Wspólnik
2006-05-22
2021-05-05
JOLANTA BARBARA ZIOBRO
Wspólnik
2006-05-22
2024-03-21
PAWEŁ SKURATOWICZ
Wspólnik
2021-05-05
2024-03-21
PAWEŁ SKURATOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
DARIUSZ WŁADYSŁAW JODŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JOLANTA ZIOBRO
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
DARIUSZ WŁADYSŁAW JODŁOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2006-05-22
2024-03-21
IWONA EWA MARZEC
Członek Organu Reprezentacji
2006-05-22
2021-05-05
JOLANTA BARBARA ZIOBRO
Członek Organu Reprezentacji
2006-05-22
2024-03-21
PAWEŁ SKURATOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2021-05-05
2024-03-21
2006-05-22
2021-05-05
IMBRAMÓW-D.JODŁOWSKI,I.MARZEC,J.ZIOBRO SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie