KRS 0000257287
NIP6772270346
REGON12026128800000
NazwaVISIONSOFT WIERZBIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaVISIONSOFT WIERZBIK I WSPÓLNICY
Data rejestracji 18 maj 2006 (18 lat temu) 18 maj 2006
Data usunięcia 19 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. PUSZKARSKA, 7J, KRAKÓW, 30-644, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6772270346
data rejestracji 20 cze 2006
status Czynny
60160014621081180570000004
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
59175010480000000040010068
BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHMARCIN PIOTR WIERZBIK
Beneficjent
MARCIN PIOTR WIERZBIK
zgłaszający - członek zarządu
AGNIESZKA KOŻUCH
Beneficjent
KATARZYNA KOŻUCH
Beneficjent
KACPER KOŻUCH
Beneficjent
DARIUSZ KOŻUCH
Wspólnik
2006-05-18
2018-01-19
JERZY RYŁKO
Wspólnik
2006-05-18
2016-09-23
MARCIN WIERZBIK
Wspólnik
2006-05-18
2018-01-19
MARCIN PIOTR WIERZBIK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
WIĘKSZY UDZIAŁ W ZYSKU I W STRATACH W STOSUNKU DO WNIESIONEGO WKŁADU
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
AGNIESZKA KOŻUCH
Beneficjent
WSPÓŁUPRAWNIONY KOMANDYTARIUSZ NA PODSTAWIE DZIEDZICZENIA. SUMA KOMANDYTOWA: 10 000 ZŁOTYCH WSPÓLNIE Z POZOSTAŁYMI WSPÓŁUPRAWNIONYMI: KATARZYNA KOŻUCH (PESEL: 99112804228), KACPER KOŻUCH (PESEL: 02261306859) – KOMANDYTARIUSZ ZBIOROWY. OPIS UPRZYWILEJOWANIA: WIĘKSZY UDZIAŁ W ZYSKU I W STRATACH W STOSUNKU DO WNIESIONEGO WKŁADU ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI WSPÓŁUPRAWNIONYMI.
KATARZYNA KOŻUCH
Beneficjent
WSPÓŁUPRAWNIONY KOMANDYTARIUSZ NA PODSTAWIE DZIEDZICZENIA. SUMA KOMANDYTOWA: 10 000 ZŁOTYCH WSPÓLNIE Z POZOSTAŁYMI WSPÓŁUPRAWNIONYMI: AGNIESZKA KOŻUCH (PESEL: 71082905240), KACPER KOŻUCH (PESEL: 02261306859) – KOMANDYTARIUSZ ZBIOROWY. OPIS UPRZYWILEJOWANIA: WIĘKSZY UDZIAŁ W ZYSKU I W STRATACH W STOSUNKU DO WNIESIONEGO WKŁADU ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI WSPÓŁUPRAWNIONYMI.
KACPER KOŻUCH
Beneficjent
WSPÓŁUPRAWNIONY KOMANDYTARIUSZ NA PODSTAWIE DZIEDZICZENIA. SUMA KOMANDYTOWA: 10 000 ZŁOTYCH WSPÓLNIE Z POZOSTAŁYMI WSPÓŁUPRAWNIONYMI: KATARZYNA KOŻUCH (PESEL: 99112804228), AGNIESZKA KOŻUCH (PESEL: 71082905240) – KOMANDYTARIUSZ ZBIOROWY. OPIS UPRZYWILEJOWANIA: WIĘKSZY UDZIAŁ W ZYSKU I W STRATACH W STOSUNKU DO WNIESIONEGO WKŁADU ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI WSPÓŁUPRAWNIONYMI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
DARIUSZ KOŻUCH
Członek Organu Reprezentacji
2006-05-18
2018-01-19
JERZY RYŁKO
Członek Organu Reprezentacji
2006-05-18
2016-09-23
MARCIN WIERZBIK
Członek Organu Reprezentacji
2006-05-18
2018-01-19
2006-05-18
2006-06-13
NT CONSULTING WIERZBIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
2006-05-18
2007-07-12
LEA, 210, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA
2007-07-12
2011-04-11
KUNICKIEGO, 5, KRAKÓW, 30-134, KRAKÓW, POLSKA
2011-04-11
2014-12-22
WADOWICKA, 8A, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA
2014-12-22
2015-04-10
UL. JULIUSZA LEA, 112, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie