KRS 0000257207
NIP9372490502
REGON24036364000000
NazwaGJ TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGJ TRADE
Data rejestracji 17 maj 2006 (18 lat temu) 17 maj 2006
Data usunięcia 23 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRASZEWSKIEGO, 13, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0210Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH #0322Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHGRAŻYNA SABINA SZCZĘCH
Wspólnik
2006-05-17
2011-01-03
280 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 PLN
JERZY SAWICKI
Wspólnik
2006-05-17
2011-01-03
270 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.500,00 PLN
BEATA REGINA FRANCZAK
Wspólnik
2006-05-17
2011-01-03
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
AGNIESZKA JULIA SAWICKA
Wspólnik
2006-05-17
2011-01-03
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
HENRYK WIENCEK
Wspólnik
2007-07-18
2012-05-17
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁOTYCH
MARTA SKORUPSKA
Wspólnik
2011-01-03
2019-08-23
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
Wspólnik
2011-01-03
2012-05-17
380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.000,00 ZŁOTYCH
00813512000000
MAŁGORZATA KOSMATY
Wspólnik
2011-01-03
2019-08-23
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
MARIAN USAREK
Kurator
2014-04-30
2019-08-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JERZY SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-05-17
2010-05-31
TOMASZ LESZEK DYDUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-17
2008-11-26
HENRYK WIENCEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-31
2012-05-17
JERZY SZCZĘCH
PREZES ZARZĄDU
2010-05-31
2011-01-03
WOJCIECH KOSMATY
PREZES ZARZĄDU
2011-01-03
2013-09-18
MACIEJ SKORUPSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-17
2013-07-03
2006-05-17
2011-01-03
"GJ TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2006-05-17
2011-01-03
CEGIELNIANA, 30, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
TW1020015002170
2024-02-14
2024-03-04
1400.07 PLN
TW1020015002170
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW1020018008003
2024-02-14
2024-03-04
68.45 PLN
TW1020018008003
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW1020015002172
2024-02-14
2024-03-04
124.84 PLN
TW1020015002172
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW1020015002171
2024-02-14
2024-03-04
354.73 PLN
TW1020015002171
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020014007646
2024-02-14
2024-03-04
511.5 PLN
TW4020014007646
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020014007645
2024-02-14
2024-03-04
1568.15 PLN
TW4020014007645
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020014007644
2024-02-14
2024-03-04
6176.06 PLN
TW4020014007644
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie