KRS 0000257205
REGON14055517500000
NazwaINSTYTUT WIEDZY I EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINSTYTUT WIEDZY I EDUKACJI
Data rejestracji 17 maj 2006 (18 lat temu) 17 maj 2006
Data usunięcia 09 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JÓZEFA GRZECZNAROWSKIEGO, 2, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8542B SZKOŁY WYŻSZEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8542A ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8541Z SZKOŁY POLICEALNE (POWOŁANIE I ZORGANIZOWANIE NA TERENIE DZIAŁANIA SZKÓŁ SPOŁECZNYCH, W SKŁAD KTÓREGO WEJDĄ SZKOŁY STOPNIA POLICEALNEGO) #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8531C LICEA PROFILOWANE #8531A OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY #8532B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE #8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEMSŁAWOMIR MACIEJ SIWIEC
Wspólnik
2006-05-17
2016-05-09
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00ZŁ
MARIA HALINA PIERZCHALSKA
Wspólnik
2006-05-17
2016-05-09
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00ZŁ
ADAM ZDZISŁAW STACHURSKI
Wspólnik
2006-05-17
2016-05-09
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00ZŁ
KAROLINA MARIA WAŚNIEWSKA
Likwidator
2015-07-06
2016-05-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR MACIEJ SIWIEC
PREZES ZARZĄDU
2006-05-17
2015-07-06
MARIA HALINA PIERZCHALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-17
2015-07-06
ADAM ZDZISŁAW STACHURSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-17
2015-07-06
2006-05-17
2015-07-06
INSTYTUT WIEDZY I EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie