KRS 0000257123
NIP6782973836
REGON12020862100000
NazwaAQUA GEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAQUA GEL
Data rejestracji 13 cze 2006 (18 lat temu) 13 cze 2006
Data usunięcia 31 lip 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FRANCISZKA STEFCZYKA, 4, KRAKÓW, 31-764, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0201A GOSPODARKA LEŚNA #2413Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #2414Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMAWOLFGANG DORR
Wspólnik
2006-06-13
2012-07-31
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
WOUTER REMI VANWYNSBERGHE
Wspólnik
2006-06-13
2012-07-31
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
MARIAN WIESŁAW ZIELENIAK
Wspólnik
2006-06-13
2012-07-31
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
MAŁGORZATA ANNA PECKA
Prokurent
2006-06-13
2012-07-31
ODDZIELNA
MARIAN WIESŁAW ZIELENIAK
Likwidator
2010-05-06
2012-07-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WOLFGANG DORR
WICEPREZES
2006-06-13
2010-05-06
WOUTER REMI VANWYNSBERGHE
WICEPREZES
2006-06-13
2010-05-06
MARIAN WIESŁAW ZIELENIAK
PREZES
2006-06-13
2010-05-06
2006-06-13
2010-05-06
AQUA GEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-13
2006-07-24
KOCMYRZOWSKA, 13A, KRAKÓW, 31-750, KRAKÓW, POLSKA
2006-07-24
2006-11-29
FRANCISZKA STELCZYKA, 4, KRAKÓW, 31-764, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie