KRS 0000257091
NIP8522480397
REGON32019760900000
Nazwa"JJ INWESTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJJ INWESTOR
Data rejestracji 17 maj 2006 (18 lat temu) 17 maj 2006
Data usunięcia 21 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. WOJSKA POLSKIEGO, 150, SZCZECIN, 71-324, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADJESPER BJARVIN
Wspólnik
2006-05-17
2008-02-01
500 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
JAN WLADYSLAW JATCZAK
Wspólnik
2006-05-17
2008-03-25
500 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
JAN WŁADYSŁAW JATCZAK
Wspólnik
2008-02-01
2015-05-13
1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ.
PAWEŁ ŻMOJDA
Wspólnik
2015-05-13
2021-05-21
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 20.000,00 ZŁ (DWUDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
JESPER BJARVIN
PREZES ZARZĄDU
2006-05-17
2008-02-01
JAN WLADYSLAW JATCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-17
2008-03-25
JAN WŁADYSŁAW JATCZAK
PREZES ZARZĄDU
2008-02-01
2015-05-13
PAWEŁ ŻMOJDA
PREZES ZARZĄDU
2015-05-13
2021-05-21
2006-05-17
2011-09-14
GORKIEGO, 5, SZCZECIN, 70-390, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie