KRS 0000257045
NIP5882206780
REGON22035184100000
NazwaBURET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBURET
Data rejestracji 15 maj 2006 (18 lat temu) 15 maj 2006
Data usunięcia 22 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ASNYKA, 7, LUZINO, 84-242, LUZINO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #310 PRODUKCJA MEBLI #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3600 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #3900 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #80 EDUKACJA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #45 BUDOWNICTWOROBERT ADAM KMIECIK
Wspólnik
2006-05-15
2013-09-27
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ROBERT GRZEGORZ ROJEK
Wspólnik
2006-05-15
2006-11-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
MARIUSZ DYŚ
Wspólnik
2007-10-31
2008-10-02
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ
GRAŻYNA JANINA KMIECIK
Wspólnik
2008-10-02
2013-09-27
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ
JACEK JAN BURY
Wspólnik
2013-09-27
2018-06-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
JACEK JAN BURY
Prokurent
2013-09-27
2018-06-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI
PRZEMYSŁAW PIÓRKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-27
2018-06-22
ROBERT ADAM KMIECIK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2006-05-15
2013-09-27
ROBERT GRZEGORZ ROJEK
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2006-05-15
2006-11-24
2006-05-15
2006-11-24
ROCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-24
2013-09-27
"RO-ECO RECYCLING ZAKŁAD ODZYSKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-05-15
2013-09-27
I DYWIZJI WOJSKA POLSKIEGO, 98, RUMIA, 84-230, RUMIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie