KRS 0000256992
NIP7542862233
REGON16007458900000
NazwaUNITED PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaUNITED PEOPLE
Data rejestracji 18 maj 2006 (18 lat temu) 18 maj 2006
Data usunięcia 04 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC SEBASTIANA, 28-30, OPOLE, 45-030, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 79390,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7450B DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WYŁĄCZNIE NA RZECZ JEDNEGO PODMIOTU #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANARENE ALOFS
Wspólnik
2006-05-18
2006-08-10
650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.500,00 ZŁ.
DARIUSZ FRANCISZEK SMOLIN
Wspólnik
2006-05-18
2007-05-08
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.786,50 ZŁ.
DEN ROOHOF B.V.
Wspólnik
2006-08-10
2017-10-04
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 79.390,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
RENE ALOFS
PREZES ZARZĄDU
2006-05-18
2006-08-10
DARIUSZ FRANCISZEK SMOLIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-18
2006-08-10
DARIUSZ FRANCISZEK SMOLIN
PREZES ZARZĄDU
2006-08-10
2007-05-08
ERWIN WILHELMUS TROOSTER
PREZES ZARZĄDU
2007-05-08
2007-10-18
TOM VAN WEERT
PREZES ZARZĄDU
2007-10-18
2008-09-09
RENE HENRICUS ALOFS
PREZES
2008-09-09
2017-10-04
2006-05-18
2007-05-08
MAŁY RYNEK, 9, OPOLE, 45-020, OPOLE, POLSKA
2007-05-08
2008-09-09
OZIMSKA, 17, OPOLE, 45-057, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie